MENENDEZ FERNANDEZ ROSA MARIA
Informe ejecutivo de MENENDEZ FERNANDEZ ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MENENDEZ FERNANDEZ ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CULEBRINA PELOPINCHO SL | Socio Unico | 05/08/2015 | |
CULEBRINA PELOPINCHO SL | Administrador Unico | 05/08/2015 |
VINCULACIONES DE MENENDEZ FERNANDEZ ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENENDEZ FERNANDEZ ROSA MARIA
Empresa: CULEBRINA PELOPINCHO SL
Administrador Unico
- Menendez Fernandez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4147 , F 192, S 8, H AS 48532, I/A 1 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-33
Empresa: CULEBRINA PELOPINCHO SL
Socio Único
- Menendez Fernandez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4147 , F 192, S 8, H AS 48532, I/A 1 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-33
Empresa: RESIDENCIA ADIA SL
Administrador Solidario
- Menendez Fernandez Rosa Maria
- Perez Gonzalez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 221, S 8, H AS 19742, I/A 5 (09/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-178-33
Administrador Solidario
- Menendez Fernandez Rosa Maria
- Perez Gonzalez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 219, S 8, H AS 19742, I/A 3 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-33
Información de MENENDEZ FERNANDEZ ROSA MARIA
Mostramos los datos de MENENDEZ FERNANDEZ ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENENDEZ FERNANDEZ ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos