MENENDEZ CARDIN NICOLAS
Informe ejecutivo de MENENDEZ CARDIN NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MENENDEZ CARDIN NICOLAS
VINCULACIONES DE MENENDEZ CARDIN NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENENDEZ CARDIN NICOLAS
Mie.Cons.Rec
- Gonzalez Zapico Francisco-antonio
- Medina Menendez Jose Manuel
- Menendez Cardin Nicolas
- Piñera Garcia Jose Antonio
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 28, S 8, H AS 18467, I/A 46 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-33
Interventor
Mie.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 25, S 8, H AS 18467, I/A 38 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-33
Interventor
Mie.Cons.Rec
- Gonzalez Tuya Carlos
- Gonzalez Zapico Francisco-antonio
- Medina Menendez Jose Manuel
- Menendez Cardin Nicolas
- Piñera Garcia Jose Antonio
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 25, S 8, H AS 18467, I/A 38 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-33
Mie.Cons.Rec
- Baranda Alvarez Alberto C
- Gonzalez Zapico Francisco-antonio
- Menendez Cardin Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3042 , F 86, S 8, H AS 18467, I/A 28 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-33
Información de MENENDEZ CARDIN NICOLAS
Mostramos los datos de MENENDEZ CARDIN NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENENDEZ CARDIN NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos