MENENDEZ ALVAREZ JORGE RAUL
Informe ejecutivo de MENENDEZ ALVAREZ JORGE RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MENENDEZ ALVAREZ JORGE RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LATINO TOURS SL | Socio Unico | 02/04/2014 | |
LATINO TOURS SL | Administrador Unico | 02/04/2014 |
VINCULACIONES DE MENENDEZ ALVAREZ JORGE RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENENDEZ ALVAREZ JORGE RAUL
Empresa: BATOS COMERCIAL ALIMENTACION SL
Administrador Solidario
- Menendez Alvarez Jorge Raul
- Torres Hernandez Mariana Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41061 , F 21, S 8, H B 377448, I/A 3 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-08
Empresa: LATINO TOURS SL
Administrador Unico
- Menendez Alvarez Jorge Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32104 , F 123, S 8, H M 577770, I/A 1 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-28
Empresa: LATINO TOURS SL
Socio Único
- Menendez Alvarez Jorge Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32104 , F 123, S 8, H M 577770, I/A 1 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-28
Empresa: BATOS COMERCIAL ALIMENTACION SL
Administrador Solidario
- Menendez Alvarez Jorge Raul
- Torres Hernandez Mariana Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41061 , F 19, S 8, H B 377448, I/A 1 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-08
Información de MENENDEZ ALVAREZ JORGE RAUL
Mostramos los datos de MENENDEZ ALVAREZ JORGE RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENENDEZ ALVAREZ JORGE RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos