MENDOZA ZABALA ALVARO
Informe ejecutivo de MENDOZA ZABALA ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE MENDOZA ZABALA ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERBILDIN GARDEN HILL SL | Administrador Unico | 13/12/2011 | |
ALMA BUSINESS MENTORS SL | Administrador Unico | 31/08/2011 |
VINCULACIONES DE MENDOZA ZABALA ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDOZA ZABALA ALVARO
Empresa: RESERVA BELJAFEL SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23214 , F 90, S 8, H M 416051, I/A 3 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-28
Empresa: IBERBILDIN EXPERT SA
Consejero Delegado
- Mendoza Zabala Alvaro
Consejero
- Garcia Lopez Gonzalo
- Ibarra Sanchez Juan
- Ibarra Vega Ismael
- Mendoza Zabala Alvaro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21527 , F 166, S 8, H M 382939, I/A 4 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-28
Empresa: SOUTH SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arguelles Alcolea Pedro
- Mendoza Zabala Alvaro
- Moreno Mendoza Fernando
- Moreno Nieves Federico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4841 , F 116, S 8, H M 79521, I/A 7 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-28
Empresa: ALMA DE MORAL SL
Administrador Solidario
- Mendoza Zabala Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 347 , F 199, S 8, H CR 13333, I/A 3 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-13
Empresa: CALEDONIAN EXPERT SA
Consejero
- Garcia Lopez Gonzalo
- Ibarra Sanchez Juan
- Ibarra Vega Ismael
- Mendoza Zabala Alvaro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21527 , F 165, S 8, H M 382939, I/A 3 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-28
Empresa: CALEDONIAN EXPERT SA
Consejero Delegado
- Mendoza Zabala Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21527 , F 165, S 8, H M 382939, I/A 3 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-28
Administrador Unico
- Mendoza Zabala Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26177 , F 74, S 8, H M 471817, I/A 2 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Administrador Solidario
- Lopez Granados Enrique
- Mendoza Zabala Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26177 , F 74, S 8, H M 471817, I/A 2 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Administrador Solidario
- Lopez Granados Enrique
- Mendoza Zabala Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14034 , F 35, S 8, H M 230296, I/A 8 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-28
Empresa: CALEDONIAN CIUDAD REAL SL
Administrador Solidario
- Lopez Granados Enrique
- Mendoza Zabala Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24382 , F 96, S 8, H M 438535, I/A 2 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28
VER MAS ACTOS
Información de MENDOZA ZABALA ALVARO
Mostramos los datos de MENDOZA ZABALA ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDOZA ZABALA ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos