MENDOZA VERA FRANCISCO
Informe ejecutivo de MENDOZA VERA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MENDOZA VERA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NARGAR2018 SL | Socio Unico | 05/03/2024 | |
NARGAR2018 SL | Administrador Unico | 10/02/2022 | |
TACALCUSE SL | Administrador Unico | 11/10/2012 | |
PLAYA CASCANTE SL | Administrador Unico | 08/10/2012 |
VINCULACIONES DE MENDOZA VERA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDOZA VERA FRANCISCO
Empresa: NARGAR2018 SL
Socio Único
- Mendoza Vera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3775 , F 124, S 8, H TF 67437, I/A 2 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-38
Empresa: NARGAR2018 SL
Administrador Unico
- Mendoza Vera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3775 , F 122, S 8, H TF 67437, I/A 1 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-38
Empresa: TACALCUSE SL
Administrador Unico
- Mendoza Vera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3249 , F 194, S 8, H TF 50854, I/A 1 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-38
Empresa: PLAYA CASCANTE SL
Administrador Unico
- Mendoza Vera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 187, S 8, H TF 50831, I/A 1 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-38
Información de MENDOZA VERA FRANCISCO
Mostramos los datos de MENDOZA VERA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDOZA VERA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos