MENDOZA RUIZ JUAN
Informe ejecutivo de MENDOZA RUIZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MENDOZA RUIZ JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUMENEX 2000 SL | Apoderado | 02/12/2015 | |
RUMENEX PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL | Socio Unico | 20/03/2012 |
VINCULACIONES DE MENDOZA RUIZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDOZA RUIZ JUAN
Empresa: RUMENEX 2000 SL
Apoderado
- Mendoza Ruiz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 34, S 8, H CO 15261, I/A 7 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-14
Empresa: RUMENEX PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL
Socio Único
- Mendoza Ruiz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 132, S 8, H CO 4256, I/A 7 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-14
Empresa: PRIEGO TELEVISION SL
Liquidador
- Mendoza Ruiz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 190, S 8, H CO 16222, I/A 6 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-14
Empresa: PRIEGO TELEVISION SL
Administrador Unico
- Mendoza Ruiz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 190, S 8, H CO 16222, I/A 6 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-14
Información de MENDOZA RUIZ JUAN
Mostramos los datos de MENDOZA RUIZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDOZA RUIZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos