MENDOZA MARTINEZ ALBERTO
Informe ejecutivo de MENDOZA MARTINEZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MENDOZA MARTINEZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES CARLET SA | Apoderado | 20/01/2021 | 03/06/2024 |
PASAFAL CONSTRUCCIONES SL | Administrador Unico | 17/03/2016 | 01/12/2022 |
PASAFAL CONSTRUCCIONES SL | Socio Unico | 17/03/2016 | 01/12/2022 |
VINCULACIONES DE MENDOZA MARTINEZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDOZA MARTINEZ ALBERTO
Empresa: PROMOCIONES CARLET SA
Apoderado
- Mendoza Martinez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 28517, I/A 17 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-46
Empresa: AREA DIGITAL SOLUCIONES ECOMMERCE SL
Administrador Unico
- Mendoza Martinez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10097, L 7379, F 114, S 8, H V 169891, I/A 2 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-46
Empresa: PROMOCIONES CARLET SA
Apoderado
- Mendoza Martinez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4613, L 1923, F 50, S 8, H V 28517, I/A 14 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-46
Empresa: AREA DIGITAL SOLUCIONES ECOMMERCE SL
Administrador Unico
- Mendoza Martinez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10097, L 7379, F 114, S 8, H V 169891, I/A 1 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-46
Empresa: AREA DIGITAL SOLUCIONES ECOMMERCE SL
Socio Único
- Mendoza Martinez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10097, L 7379, F 114, S 8, H V 169891, I/A 1 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-46
Información de MENDOZA MARTINEZ ALBERTO
Mostramos los datos de MENDOZA MARTINEZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDOZA MARTINEZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos