MENDOZA MARIN MINERVA
Informe ejecutivo de MENDOZA MARIN MINERVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MENDOZA MARIN MINERVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GR5 1980 SANT FELIU DE CODINES SL | Administrador Unico | 11/06/2015 |
VINCULACIONES DE MENDOZA MARIN MINERVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDOZA MARIN MINERVA
Empresa: LA PLACA SANT FELIU DE CODINES SL
Administrador Unico
- Mendoza Marin Minerva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45523 , F 97, S 8, H B 490596, I/A 2 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-08
Empresa: LA PLACA SANT FELIU DE CODINES SL
Administrador Unico
- Mendoza Marin Minerva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45523 , F 97, S 8, H B 490596, I/A 1 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-08
Empresa: GR5 1980 SANT FELIU DE CODINES SL
Administrador Unico
- Mendoza Marin Minerva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44867 , F 43, S 8, H B 469835, I/A 1 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-08
Información de MENDOZA MARIN MINERVA
Mostramos los datos de MENDOZA MARIN MINERVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDOZA MARIN MINERVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos