MENDONCA ANASTACIO MARIO AGOSTINHO
Informe ejecutivo de MENDONCA ANASTACIO MARIO AGOSTINHO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MENDONCA ANASTACIO MARIO AGOSTINHO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGISTICA MERCATRANSINT EURO SL | Socio Unico | 21/12/2011 | 29/12/2015 |
LOGISTICA MERCATRANSINT EURO SL | Administrador Unico | 21/12/2011 | 29/12/2015 |
VINCULACIONES DE MENDONCA ANASTACIO MARIO AGOSTINHO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDONCA ANASTACIO MARIO AGOSTINHO
Empresa: LOGISTICA MERCATRANSINT EURO SL
Administrador Unico
- Mendonca Anastacio Mario Agostinho
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29455 , F 51, S 8, H M 530203, I/A 4 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-28
Empresa: LOGISTICA MERCATRANSINT EURO SL
Administrador Unico
- Mendonca Anastacio Mario Agostinho
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29455 , F 49, S 8, H M 530203, I/A 1 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-28
Empresa: LOGISTICA MERCATRANSINT EURO SL
Socio Único
- Mendonca Anastacio Mario Agostinho
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29455 , F 49, S 8, H M 530203, I/A 1 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-28
Información de MENDONCA ANASTACIO MARIO AGOSTINHO
Mostramos los datos de MENDONCA ANASTACIO MARIO AGOSTINHO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDONCA ANASTACIO MARIO AGOSTINHO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos