MENDIZABAL PEREZ JON
Informe ejecutivo de MENDIZABAL PEREZ JON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE MENDIZABAL PEREZ JON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOMO ACTIVOS SA | MiemComAuCnt | 26/08/2024 | |
DOMO ACTIVOS SA | Consejero | 29/07/2024 | |
MICAMPUS LIVING SL | Apoderado Solidario | 23/09/2021 | |
MICAMPUS GALILEO GALILEI SL | Apoderado | 11/02/2021 | |
QUART LIVING SL | Apoderado | 28/10/2020 | |
STONESHIELD INVESTMENTS SL | Apoderado | 06/04/2020 | |
MICAMPUS LIVING SL | Apoderado | 26/03/2020 | |
STUDENT PROPERTY INCOME SOCIMI SA | Apoderado | 25/03/2020 | |
NEINOR SUR SA | Apoderado Solidario | 16/03/2017 | |
NEINOR PENINSULA SL | Apoderado Solidario | 25/11/2015 |
VINCULACIONES DE MENDIZABAL PEREZ JON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDIZABAL PEREZ JON
Empresa: DOMO ACTIVOS SA
MiemComAuCnt
- Mendizabal Perez Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 603048, I/A 37 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-28
Empresa: DOMO ACTIVOS SA
Consejero
- Mendizabal Perez Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 603048, I/A 35 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Empresa: MICAMPUS LIVING SL
Apoderado Solidario
- Mendizabal Perez Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41222 , F 3, S 8, H M 701802, I/A 13 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-28
Empresa: MICAMPUS GALILEO GALILEI SL
Apoderado
- Mendizabal Perez Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40295 , F 74, S 8, H M 635192, I/A 16 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
Empresa: QUART LIVING SL
Apoderado
- Mendizabal Perez Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37655 , F 85, S 8, H M 670932, I/A 9 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
Empresa: STONESHIELD INVESTMENTS SL
Apoderado
- Mendizabal Perez Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36847 , F 139, S 8, H M 659524, I/A 8 (06/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-72-28
Empresa: MICAMPUS LIVING SL
Apoderado
- Mendizabal Perez Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39531 , F 45, S 8, H M 701802, I/A 9 (26/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-65-28
Empresa: STUDENT PROPERTY INCOME SA
Apoderado
- Mendizabal Perez Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35650 , F 204, S 8, H M 263659, I/A 60 (25/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-64-28
Empresa: GAURSA ARABAUTO SL
Apoderado Solidario
- Mendizabal Perez Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1639 , F 62, S 8, H VI 16242, I/A 11 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-01
Empresa: ARABAUTO MOTOR SL
Apoderado Solidario
- Mendizabal Perez Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524 , F 39, S 8, H VI 16243, I/A 5 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-01
VER MAS ACTOS
Información de MENDIZABAL PEREZ JON
Mostramos los datos de MENDIZABAL PEREZ JON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDIZABAL PEREZ JON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos