MENDIZABAL ARAMENDI IMANOL
Informe ejecutivo de MENDIZABAL ARAMENDI IMANOL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MENDIZABAL ARAMENDI IMANOL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARMELO MENDIZABAL SL | Presidente | 28/12/2023 | |
CARMELO MENDIZABAL SL | Apoderado Solidario | 14/10/2016 | |
CARMELO MENDIZABAL SL | Consejero | 23/06/2009 |
VINCULACIONES DE MENDIZABAL ARAMENDI IMANOL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDIZABAL ARAMENDI IMANOL
Empresa: CARMELO MENDIZABAL SL
Presidente
- Mendizabal Aramendi Imanol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1167 , F 10, S 8, H SS 3381, I/A 14 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-13-20
Empresa: CARMELO MENDIZABAL SL
Apoderado Solidario
- Mendizabal Aramendi Igone
- Mendizabal Aramendi Imanol
- Mendizabal Aramendi Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1167 , F 7, S 8, H SS 3381, I/A 12 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-20
Empresa: CARMELO MENDIZABAL SL
Consejero
- Aramendi Echaniz Marciala
- Mendizabal Aramendi Igone
- Mendizabal Aramendi Imanol
- Mendizabal Aramendi Iñaki
- Mendizabal Barrenechea Carmelo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1167 , F 7, S 8, H SS 3381, I/A 9 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-123-20
Información de MENDIZABAL ARAMENDI IMANOL
Mostramos los datos de MENDIZABAL ARAMENDI IMANOL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDIZABAL ARAMENDI IMANOL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos