MENDIVIL ARDURA JOSE ANDRES
Informe ejecutivo de MENDIVIL ARDURA JOSE ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MENDIVIL ARDURA JOSE ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SILVER TIC SOLUCIONES SL | Administrador Solidario | 12/12/2023 | |
LEKUMEN CONSULT SL | Administrador Solidario | 20/11/2023 | |
ESECO CONSULT SL | Liquidador | 12/03/2020 | |
DEPROUR SL | Administrador Unico | 18/02/2013 | |
TUINSA ENERGIA SL | Administrador Solidario | 30/09/2011 |
VINCULACIONES DE MENDIVIL ARDURA JOSE ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDIVIL ARDURA JOSE ANDRES
Empresa: SILVER TIC SOLUCIONES SL
Administrador Solidario
- Mendivil Ardura Jose Andres
- Menendez Roces Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4573 , F 189, S 8, H AS 63346, I/A 1 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-33
Empresa: LEKUMEN CONSULT SL
Administrador Solidario
- Mendivil Ardura Jose Andres
- Menendez Roces Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4480 , F 5, S 8, H AS 58976, I/A 3 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-33
Empresa: LEKUMEN CONSULT SL
Administrador Unico
- Mendivil Ardura Jose Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4480 , F 5, S 8, H AS 58976, I/A 3 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-33
Empresa: LEKUMEN CONSULT SL
Administrador Unico
- Mendivil Ardura Jose Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33763 , F 90, S 8, H M 607678, I/A 5 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
Empresa: LEKUMEN CONSULT SL
Liquidador
- Mendivil Ardura Jose Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33763 , F 90, S 8, H M 607678, I/A 5 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
Empresa: LEKUMEN CONSULT SL
Liquidador
- Mendivil Ardura Jose Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33763 , F 89, S 8, H M 607678, I/A 4 (11/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-94-28
Empresa: LEKUMEN CONSULT SL
Administrador Unico
- Mendivil Ardura Jose Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33763 , F 89, S 8, H M 607678, I/A 4 (11/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-94-28
Empresa: ESECO CONSULT SL
Liquidador
- Mendivil Ardura Jose Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4132 , F 192, S 8, H AS 39319, I/A 7 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-33
Empresa: ESECO CONSULT SL
Administrador Unico
- Mendivil Ardura Jose Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4132 , F 192, S 8, H AS 39319, I/A 7 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-33
Empresa: TUINSA NORTE SA
Administrador Solidario
- Mendivil Ardura Jose Andres
- Menendez Roces Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3066 , F 137, S 8, H AS 28098, I/A 17 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-33
VER MAS ACTOS
Información de MENDIVIL ARDURA JOSE ANDRES
Mostramos los datos de MENDIVIL ARDURA JOSE ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDIVIL ARDURA JOSE ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos