MENDIOLA VICENTE JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de MENDIOLA VICENTE JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MENDIOLA VICENTE JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOVEMI AUTOESCOLES SL | Apoderado Solidario | 26/02/2014 |
VINCULACIONES DE MENDIOLA VICENTE JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDIOLA VICENTE JOSE IGNACIO
Empresa: JOVEMI AUTOESCOLES SL
Apoderado Solidario
- Mendiola Vicente Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41639 , F 221, S 8, H B 391648, I/A 4 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-08
Empresa: JOVEMI AUTOESCOLES SL
Administrador Solidario
- Mendiola Vicente Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41639 , F 221, S 8, H B 391648, I/A 3 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-08
Empresa: JOVEMI AUTOESCOLES SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Blanco Marta
- Mendiola Vicente Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41639 , F 221, S 8, H B 391648, I/A 2 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-08
Empresa: JOVEMI AUTOESCOLES SL
Administrador Unico
- Mendiola Vicente Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41639 , F 219, S 8, H B 391648, I/A 1 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-08
Información de MENDIOLA VICENTE JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de MENDIOLA VICENTE JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDIOLA VICENTE JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos