MENDIETA IBARRA ALBERTO
Informe ejecutivo de MENDIETA IBARRA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MENDIETA IBARRA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS MENDIETA SA | Administrador Unico | 12/05/2014 |
VINCULACIONES DE MENDIETA IBARRA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDIETA IBARRA ALBERTO
Administrador Unico
- Mendieta Ibarra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 3070,A , I/ 13 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-48
Empresa: SISTEMAS TECNICOS DE CRIOGENICA SL
Liquidador
- Mendieta Ibarra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4701 , F 5, S 8, H BI 46204, I/A 5 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-48
Empresa: SISTEMAS TECNICOS DE CRIOGENICA SL
Administrador Unico
- Mendieta Ibarra Alberto
Liquidador
- Mendieta Ibarra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4701 , F 5, S 8, H BI 46204, I/A 5 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-48
Administrador Unico
- Mendieta Ibarra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3231 , F 150, S 8, H BI 3070,A , I/ 10 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-48
Administrador Unico
- Mendieta Ibarra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3231 , F 150, S 8, H BI 3070,A , I/ 9 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-48
Administrador Unico
- Mendieta Ibarra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3231 , F 150, S 8, H BI 3070,A , I/ 9 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-48
Empresa: SISTEMAS TECNICOS DE CRIOGENICA SL
Administrador Unico
- Mendieta Ibarra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4701 , F 5, S 8, H BI 46204, I/A 4 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-48
Empresa: SISTEMAS TECNICOS DE CRIOGENICA SL
Administrador Solidario
- Esteban Calvo Jose Antonio
- Mendieta Ibarra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4701 , F 5, S 8, H BI 46204, I/A 3 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-48
Información de MENDIETA IBARRA ALBERTO
Mostramos los datos de MENDIETA IBARRA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDIETA IBARRA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos