MENDEZ ZAFRA JUAN JOSE
Informe ejecutivo de MENDEZ ZAFRA JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MENDEZ ZAFRA JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRIC PARTNERS SL | Administrador Solidario | 11/03/2024 | |
SOLICABEL SA | Apoderado | 14/09/2016 | |
SOLICABEL SA | Apoderado Solidario | 15/04/2015 | |
SOLICABEL SA | Secretario No Consejero | 24/03/2015 | |
MDS TECHNOLOGY SL | Administrador Solidario | 08/04/2014 |
VINCULACIONES DE MENDEZ ZAFRA JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ ZAFRA JUAN JOSE
Empresa: MULTI DISCIPLINAR SEARCH I&E SL
Administrador Solidario
- Diaz Alonso Jose Alberto
- Mendez Zafra Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46562 , F 92, S 8, H M 817514, I/A 2 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-28
Empresa: MULTI DISCIPLINAR SEARCH I&E SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Alonso Jose Alberto
- Dorrey Torres Antonio Jesus
- Mendez Zafra Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46562 , F 92, S 8, H M 817514, I/A 2 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-28
Empresa: LATAMLECTRIC SL
Liquidador Mancomunado
- Diaz Alonso Jose Alberto
- Mendez Zafra Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3526 , F 176, S 8, H C 51942, I/A 2 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-15
Empresa: LATAMLECTRIC SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Alonso Jose Alberto
- Mendez Zafra Juan Jose
- Prado Alonso Rafael
Liquidador Mancomunado
- Diaz Alonso Jose Alberto
- Mendez Zafra Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3526 , F 176, S 8, H C 51942, I/A 2 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-15
Empresa: SOLICABEL SA
Apoderado
- Mendez Zafra Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33752 , F 50, S 8, H M 141509, I/A 42 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-28
Empresa: SOLICABEL SA
Apoderado Solidario
- Alves De Aguiar Quintas Luis Manuel
- Mendez Zafra Juan Jose
- Moura De Vasconcelos Lima Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17436 , F 202, S 8, H M 141509, I/A 38 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-28
Empresa: SOLICABEL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Secretario No Consejero
- Mendez Zafra Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17436 , F 201, S 8, H M 141509, I/A 36 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-28
Empresa: LATAMLECTRIC SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Alonso Jose Alberto
- Mendez Zafra Juan Jose
- Prado Alonso Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3526 , F 175, S 8, H C 51942, I/A 1 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-15
Empresa: IBERLECTRIC SA
Apoderado
- Mendez Zafra Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7870 , F 111, S 8, H M 127194, I/A 32 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-28
Empresa: MDS TECHNOLOGY SL
Administrador Solidario
- Diaz Alonso Jose Alberto
- Mendez Zafra Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32086 , F 140, S 8, H M 577461, I/A 1 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-28
VER MAS ACTOS
Información de MENDEZ ZAFRA JUAN JOSE
Mostramos los datos de MENDEZ ZAFRA JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ ZAFRA JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos