MENDEZ VIGO JESUS ANTONIO
Informe ejecutivo de MENDEZ VIGO JESUS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MENDEZ VIGO JESUS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEDIGREP SL | Liquidador | 21/06/2022 | |
TEDIGREP SL | Socio Unico | 07/10/2019 | |
EVASERGES SL | Administrador Unico | 14/03/2019 | |
SOLUCIONES INTEGRALES DE VOZ DATOS Y SEGURIDAD SL | Socio Unico | 22/02/2016 | |
SOLUCIONES INTEGRALES DE VOZ DATOS Y SEGURIDAD SL | Administrador Unico | 22/02/2016 | |
PROMOCIONES ESGA SA | Apoderado | 29/08/2013 |
VINCULACIONES DE MENDEZ VIGO JESUS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ VIGO JESUS ANTONIO
Empresa: TEDIGREP SL
Liquidador
- Mendez Vigo Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3698 , F 90, S 8, H C 58855, I/A 2 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-15
Empresa: TEDIGREP SL
Administrador Unico
- Mendez Vigo Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3698 , F 90, S 8, H C 58855, I/A 2 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-15
Empresa: TEDIGREP SL
Administrador Unico
- Mendez Vigo Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3698 , F 90, S 8, H C 58855, I/A 1 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-15
Empresa: TEDIGREP SL
Socio Único
- Mendez Vigo Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3698 , F 90, S 8, H C 58855, I/A 1 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-15
Empresa: EVASERGES SL
Administrador Unico
- Mendez Vigo Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3335 , F 149, S 8, H C 44359, I/A 2 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-15
Administrador Unico
- Mendez Vigo Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 106, S 8, H C 54002, I/A 1 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-15
Socio Único
- Mendez Vigo Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 106, S 8, H C 54002, I/A 1 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-15
Empresa: PROMOCIONES ESGA SA
Apoderado
- Mendez Vigo Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 186, S 8, H C 5363, I/A 9 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-15
Información de MENDEZ VIGO JESUS ANTONIO
Mostramos los datos de MENDEZ VIGO JESUS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ VIGO JESUS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos