MENDEZ-VIGO DE HITA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MENDEZ-VIGO DE HITA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 27
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE MENDEZ-VIGO DE HITA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GEOTECNIA I CONTROL DE QUALITAT SA | Apoderado | 03/09/2010 | 17/05/2022 |
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVIA A-4 MADRID SA | Representante | 08/01/2009 | 21/01/2014 |
SEÑALIZACION VIALES E IMAGEN SA | Apoderado | 21/05/2009 | 16/12/2013 |
BEASOLARTA SL | Consejero | 16/09/2013 | |
BEASOLARTA SL | Apoderado | 16/09/2013 | |
AREA DE SERVICIO COIROS SL | Apoderado Solidario | 21/06/2010 | 10/09/2013 |
AREA DE SERVICIO COIROS SL | Apoderado Mancomunado | 21/06/2010 | 10/09/2013 |
AREA DE SERVICIO COIROS SL | Consejero | 21/06/2010 | 09/09/2013 |
AREA DE SERVICIO PUNTA UMBRIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/01/2011 | 06/09/2013 |
ELSAMEX INTERNACIONAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/01/2009 | 06/09/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MENDEZ-VIGO DE HITA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ-VIGO DE HITA JOSE MARIA
Empresa: GEOTECNIA I CONTROL DE QUALITAT SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42082 , F 3, S 8, H B 324112, I/A 15 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-08
Representante
- Bardisa Jorda Fernando Jaime
- Garcia Mateos Manuel Jose
- Gonzalez Romero Jose Luis
- Labarra Blanco Jose Antonio
- Mendez-vigo De Hita Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24977 , F 51, S 8, H M 449728, I/A 25 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-28
Empresa: SEÑALIZACION VIALES E IMAGEN SA
Apoderado
- Mendez-vigo De Hita Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 601 , F 162, S 8, H LO 3624, I/A 26 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-26
Empresa: BEASOLARTA SL
Apoderado
- Mendez-vigo De Hita Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30843 , F 28, S 8, H M 555093, I/A 5 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-28
Empresa: BEASOLARTA SL
Consejero
- Mendez-vigo De Hita Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30843 , F 26, S 8, H M 555093, I/A 3 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-28
Empresa: AREA DE SERVICIO COIROS SL
Apoderado Mancomunado
- Mendez-vigo De Hita Jose Maria
Apoderado Solidario
- Mendez-vigo De Hita Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31018 , F 200, S 8, H M 502129, I/A 10 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-28
Empresa: AREA DE SERVICIO COIROS SL
Consejero
- Gonzalez Romero Jose Luis
- Mendez-vigo De Hita Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27860 , F 89, S 8, H M 502129, I/A 8 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-28
Empresa: AREA DE SERVICIO PUNTA UMBRIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mendez-vigo De Hita Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29495 , F 163, S 8, H M 511494, I/A 9 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-28
Empresa: ELSAMEX INTERNACIONAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mendez-vigo De Hita Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31429 , F 2, S 8, H M 294803, I/A 55 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-28
Empresa: ELSAMEX INTERNACIONAL SL
Consejero
- Khattar Murli Dhar
- Mendez-vigo De Hita Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26136 , F 118, S 8, H M 294803, I/A 53 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-28
VER MAS ACTOS
Información de MENDEZ-VIGO DE HITA JOSE MARIA
Mostramos los datos de MENDEZ-VIGO DE HITA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ-VIGO DE HITA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos