MENDEZ VIEDMA JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de MENDEZ VIEDMA JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MENDEZ VIEDMA JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRATO GESTION SL | Socio Unico | 07/12/2021 | |
TRATO GESTION SL | Administrador Unico | 07/12/2021 | |
LA MANSION ALMERIA SL | Socio Unico | 30/09/2019 | |
LA MANSION ALMERIA SL | Administrador Unico | 30/09/2019 | |
GASTRO BAR EGO SL | Administrador Mancomunado | 04/07/2016 | |
LA BASE LATINA SL | Administrador Unico | 26/10/2009 |
VINCULACIONES DE MENDEZ VIEDMA JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ VIEDMA JOSE MIGUEL
Empresa: TRATO GESTION SL
Administrador Unico
- Mendez Viedma Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2160 , F 58, S 8, H AL 54202, I/A 1 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-04
Empresa: TRATO GESTION SL
Socio Único
- Mendez Viedma Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2160 , F 58, S 8, H AL 54202, I/A 1 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-04
Empresa: LA MANSION ALMERIA SL
Administrador Unico
- Mendez Viedma Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2016 , F 90, S 8, H AL 51014, I/A 1 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-04
Empresa: LA MANSION ALMERIA SL
Socio Único
- Mendez Viedma Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2016 , F 90, S 8, H AL 51014, I/A 1 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-04
Empresa: GASTRO BAR EGO SL
Administrador Mancomunado
- Mendez Viedma Jose Miguel
- Tejera Mahiques Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1791 , F 159, S 8, H AL 46243, I/A 1 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-04
Empresa: LA BASE LATINA SL
Administrador Unico
- Mendez Viedma Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1154 , F 145, S 8, H AL 30842, I/A 3 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-04
Empresa: LA BASE LATINA SL
Administrador Mancomunado
- Cid Carrique Enrique Gines
- Mendez Viedma Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1154 , F 145, S 8, H AL 30842, I/A 3 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-04
Información de MENDEZ VIEDMA JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de MENDEZ VIEDMA JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ VIEDMA JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos