MENDEZ SAN ROMAN ENCARNACION
Informe ejecutivo de MENDEZ SAN ROMAN ENCARNACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MENDEZ SAN ROMAN ENCARNACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BILBOVISUAL SL | Socio Unico | 03/04/2019 |
VINCULACIONES DE MENDEZ SAN ROMAN ENCARNACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ SAN ROMAN ENCARNACION
Empresa: BILBOVISUAL SL
Administrador Unico
- Mendez San Roman Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5850 , F 64, S 8, H BI 73269, I/A 2 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-48
Empresa: COPIADORAS INDAUTXU SAL
Consejero
- Mendez San Roman Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 209, S 8, H BI 3279,A , I/ 9 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-48
Empresa: BILBOVISUAL SL
Administrador Unico
- Mendez San Roman Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5850 , F 63, S 8, H BI 73269, I/A 1 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-48
Empresa: BILBOVISUAL SL
Socio Único
- Mendez San Roman Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5850 , F 63, S 8, H BI 73269, I/A 1 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-48
Empresa: COPIADORAS INDAUTXU SAL
Consejero
- Campa Mendez Javier
- Campa Mendez Maria Teresa
- Mendez San Roman Encarnacion
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 208, S 8, H BI 3279,A , I/ 8 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-48
Empresa: COPIADORAS INDAUTXU SAL
Consejero
- Campa Mendez Javier
- Campa Mendez Maria Teresa
- Mendez San Roman Encarnacion
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 208, S 8, H BI 3279,A , I/ 8 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-48
Empresa: COPIADORAS INDAUTXU SAL
Consejero
- Campa Mendez Javier
- Campa Mendez Maria Teresa
- Mendez San Roman Encarnacion
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 208, S 8, H BI 3279,A , I/ 6 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-48
Empresa: COPIADORAS INDAUTXU SAL
Consejero
- Campa Mendez Javier
- Campa Mendez Maria Teresa
- Mendez San Roman Encarnacion
Presidente
Secretario
- Mendez San Roman Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 208, S 8, H BI 3279,A , I/ 6 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-48
Empresa: COPIADORAS INDAUTXU SAL
Consejero
- Campa Mendez Javier
- Campa Mendez Maria Teresa
- Mendez San Roman Encarnacion
Presidente
Secretario
- Mendez San Roman Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 207, S 8, H BI 3279,A , I/ 5 (03/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-48
Empresa: COPIADORAS INDAUTXU SAL
Consejero
- Campa Mendez Maria Teresa
- Campa Torero Luis Miguel
- Garma Lasso De La Vega Jesus Angel
- Martin Jimenez Jose Ramon
- Mendez San Roman Encarnacion
Presidente
Secretario
- Mendez San Roman Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 207, S 8, H BI 3279,A , I/ 5 (03/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-48
Información de MENDEZ SAN ROMAN ENCARNACION
Mostramos los datos de MENDEZ SAN ROMAN ENCARNACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ SAN ROMAN ENCARNACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos