MENDEZ PLAZA JORDI
Informe ejecutivo de MENDEZ PLAZA JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MENDEZ PLAZA JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROPLEX SL | Administrador Unico | 27/06/2024 | |
RIMELGA SL | Administrador Unico | 07/06/2023 | |
PM PROJECT 77 SL | Administrador Solidario | 27/06/2022 | |
MASPROJECT SL | Liquidador | 16/06/2021 | |
MAGUILUX MASURI SL | Administrador Unico | 19/02/2020 | |
TRUMEN SL | Administrador Unico | 27/03/2012 | |
TRUMENSA SL | Administrador Unico | 27/03/2012 |
VINCULACIONES DE MENDEZ PLAZA JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ PLAZA JORDI
Empresa: ROPLEX SL
Administrador Unico
- Mendez Plaza Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 611824, I/A 2 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-08
Empresa: RIMELGA SL
Administrador Unico
- Mendez Plaza Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48818 , F 130, S 8, H B 597390, I/A 1 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-08
Empresa: PM PROJECT 77 SL
Administrador Solidario
- Mendez Plaza Jordi
- Porcar Cebrian Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47999 , F 191, S 8, H B 568962, I/A 2 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-08
Empresa: MASPROJECT SL
Liquidador
- Lopez Rubio Daniel
- Mendez Plaza Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45144 , F 140, S 8, H B 478197, I/A 2 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-08
Empresa: MASPROJECT SL
Administrador Solidario
- Lopez Rubio Daniel
- Mendez Plaza Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45144 , F 140, S 8, H B 478197, I/A 2 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-08
Empresa: MAGUILUX MASURI SL
Administrador Unico
- Mendez Plaza Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47254 , F 133, S 8, H B 546203, I/A 1 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-08
Empresa: MASPROJECT SL
Administrador Solidario
- Lopez Rubio Daniel
- Mendez Plaza Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45144 , F 139, S 8, H B 478197, I/A 1 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-08
Empresa: TRUMENSA SL
Administrador Unico
- Mendez Plaza Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22877 , F 147, S 8, H B 89637, I/A 5 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-08
Empresa: TRUMEN SL
Administrador Unico
- Mendez Plaza Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22068 , F 32, S 8, H B 31850, I/A 7 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-08
Información de MENDEZ PLAZA JORDI
Mostramos los datos de MENDEZ PLAZA JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ PLAZA JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos