MENDEZ PEREZ MARIA PILAR
Informe ejecutivo de MENDEZ PEREZ MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MENDEZ PEREZ MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRUPACION ALMACENISTAS CEREALES SA | Presidente | 29/08/2013 | 27/10/2016 |
AGRUPACION ALMACENISTAS CEREALES SA | Consejero Delegado Mancomunado | 29/08/2013 | 27/10/2016 |
AGRUPACION ALMACENISTAS CEREALES SA | Consejero | 29/08/2013 | 27/10/2016 |
NAVIA ARMAL SL | Administrador Solidario | 29/08/2013 | 05/07/2016 |
VINCULACIONES DE MENDEZ PEREZ MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ PEREZ MARIA PILAR
Empresa: AGRUPACION ALMACENISTAS CEREALES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Lopez Suarez Carlos Jose
- Mendez Perez Maria Pilar
- Navia Mendez Bonito Alfonso
Consejero
- Lopez Suarez Carlos Jose
- Mendez Perez Maria Pilar
- Navia Mendez Bonito Alfonso
Presidente
- Mendez Perez Maria Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1633 , F 223, S 8, H AS 9698, I/A 20 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-33
Empresa: NAVIA ARMAL SL
Administrador Solidario
- Mendez Perez Maria Pilar
- Navia Diez Alfonso
- Navia Mendez-bonito Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 30, S 8, H AS 8052, I/A 12 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-33
Empresa: NAVIA ARMAL SA
Administrador Solidario
- Mendez Perez Maria Pilar
- Navia Diez Alfonso
- Navia Mendez-bonito Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 28, S 8, H AS 8052, I/A 11 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-33
Empresa: NAVIA ARMAL SA
Administrador Solidario
- Mendez Perez Maria Pilar
- Navia Diez Alfonso
- Navia Mendez-bonito Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 28, S 8, H AS 8052, I/A 10 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-33
Empresa: AGRUPACION ALMACENISTAS CEREALES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Lopez Suarez Carlos Jose
- Mendez Perez Maria Pilar
- Navia Mendez Bonito Alfonso
Consejero
- Lopez Suarez Carlos Jose
- Mendez Perez Maria Pilar
- Navia Mendez Bonito Alfonso
Presidente
- Mendez Perez Maria Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1633 , F 222, S 8, H AS 9698, I/A 19 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-33
Información de MENDEZ PEREZ MARIA PILAR
Mostramos los datos de MENDEZ PEREZ MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ PEREZ MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos