MENDEZ ORDOÑEZ GREGORIO
Informe ejecutivo de MENDEZ ORDOÑEZ GREGORIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 35
Empresas activas: 30
Cargos inactivos: 36
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE MENDEZ ORDOÑEZ GREGORIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RADIO TELEVISION DE CASTILLA Y LEON SA | Miem.Com.Ej. | 01/08/2024 | |
RADIO TELEVISION DE CASTILLA Y LEON SA | Consejero | 01/08/2024 | |
RADIO TELEVISION DE CASTILLA Y LEON SA | Consejero Delegado Mancomunado | 01/08/2024 | |
RADIO TELEVISION DE CASTILLA Y LEON SA | Presidente | 01/08/2024 | |
CONSULTORIA Y GESTION ESTRATEGICA DE NEGOCIOS SL | Administrador Unico | 07/05/2021 | |
IMPULSA SOSTENIBILIDAD SL | Administrador Unico | 07/05/2021 | |
INVIERTE 7X7 SL | Administrador Unico | 26/02/2021 | |
RIOJAVISION SA | Administrador Unico | 15/01/2021 | |
LA TRIBUNA DE CUENCA SL | Administrador Unico | 09/12/2020 | |
PUBLICACIONES DE ALBACETE SA | Administrador Unico | 20/10/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MENDEZ ORDOÑEZ GREGORIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ ORDOÑEZ GREGORIO
Consejero Delegado Mancomunado
- Mendez Ordoñez Gregorio
- PROMECAL AUDIOVISUALES SLU
- Ulibarri Fernandez Adriana
- Ulibarri Fernandez Soledad
Consejero
Miem.Com.Ej.
- Mendez Ordoñez Gregorio
- PROMECAL AUDIOVISUALES SLU
- Ulibarri Fernandez Adriana
- Ulibarri Fernandez Soledad
Presidente
- Mendez Ordoñez Gregorio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VA 21783, I/A 28 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-47
Consejero Delegado Mancomunado
- Mendez Ordoñez Gregorio
- PROMECAL AUDIOVISUALES SLU
- Ulibarri Fernandez Adriana
- Ulibarri Fernandez Soledad
Consejero
Miem.Com.Ej.
- Mendez Ordoñez Gregorio
- PROMECAL AUDIOVISUALES SLU
- Ulibarri Fernandez Adriana
- Ulibarri Fernandez Soledad
Presidente
- Mendez Ordoñez Gregorio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VA 21783, I/A 28 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-47
Empresa: MEDIATEL MULTIMEDIA SA
Administrador Unico
- Mendez Ordoñez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BU 10532, I/A 15 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-09
Empresa: URBAN TEORIX SL
Administrador Unico
- Mendez Ordoñez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39429 , F 192, S 8, H M 274086, I/A 6 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-28
Empresa: LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL SA
Administrador Unico
- Mendez Ordoñez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566 , F 28, S 8, H CR 269, I/A 55 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-13
Empresa: GESINMEREG SL
Administrador Unico
- Mendez Ordoñez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662, L 453, F 142, S 8, H BU 14930, I/A 4 (30/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-09
Empresa: IMPULSA SOSTENIBILIDAD SL
Administrador Unico
- Mendez Ordoñez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 783, L 574, F 128, S 8, H BU 18525, I/A 1 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-09
Administrador Unico
- Mendez Ordoñez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 783, L 574, F 122, S 8, H BU 18524, I/A 1 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-09
Empresa: ONDAS INDEPENDIENTES ZAMORANAS SL
Liquidador
- Mendez Ordoñez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 287 , F 143, S 8, H ZA 8411, I/A 3 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-49
Empresa: ONDAS INDEPENDIENTES ZAMORANAS SL
Administrador Unico
- Mendez Ordoñez Gregorio
Liquidador
- Mendez Ordoñez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 287 , F 143, S 8, H ZA 8411, I/A 3 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-49
VER MAS ACTOS
Información de MENDEZ ORDOÑEZ GREGORIO
Mostramos los datos de MENDEZ ORDOÑEZ GREGORIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ ORDOÑEZ GREGORIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos