MENDEZ MONTERO MARIA ANTONIA
Informe ejecutivo de MENDEZ MONTERO MARIA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MENDEZ MONTERO MARIA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AKKA LARENTIA SL | Administrador Unico | 01/08/2019 | |
AQUI LO GUARDO SL | Administrador Unico | 04/11/2016 | 04/10/2018 |
TRIGANGA OCIO SL | Administrador Unico | 25/01/2012 | 11/07/2017 |
TRIGANGA OCIO SL | Liquidador | 11/07/2017 | 11/07/2017 |
VINCULACIONES DE MENDEZ MONTERO MARIA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ MONTERO MARIA ANTONIA
Empresa: AKKA LARENTIA SL
Administrador Unico
- Mendez Montero Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12079 , F 42, S 8, H M 190418, I/A 3 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-28
Empresa: AQUI LO GUARDO SL
Administrador Unico
- Mendez Montero Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35190 , F 189, S 8, H M 632832, I/A 2 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-28
Empresa: TRIGANGA OCIO SL
Liquidador
- Mendez Montero Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29569 , F 28, S 8, H M 532165, I/A 2 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-28
Empresa: TRIGANGA OCIO SL
Administrador Unico
- Mendez Montero Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29569 , F 28, S 8, H M 532165, I/A 2 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-28
Empresa: AQUI LO GUARDO SL
Administrador Unico
- Mendez Montero Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35190 , F 186, S 8, H M 632832, I/A 1 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-28
Empresa: TRIGANGA OCIO SL
Administrador Unico
- Mendez Montero Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29569 , F 27, S 8, H M 532165, I/A 1 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
Información de MENDEZ MONTERO MARIA ANTONIA
Mostramos los datos de MENDEZ MONTERO MARIA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ MONTERO MARIA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos