MENDEZ MOLINA JORGE
Informe ejecutivo de MENDEZ MOLINA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MENDEZ MOLINA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LORIGA 2.000 SL | Administrador Unico | 28/01/2016 | |
MENMOLI EMPRESA CONSTRUCTORA Y PROMOTORA SL | Socio Unico | 18/01/2010 | |
MENMOLI EMPRESA CONSTRUCTORA Y PROMOTORA SL | Administrador Unico | 18/01/2010 |
VINCULACIONES DE MENDEZ MOLINA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ MOLINA JORGE
Administrador Mancomunado
- Mendez Bermudez Jose
- Mendez Molina Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 73354, I/A 2 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-29
Empresa: LORIGA 2.000 SL
Administrador Unico
- Mendez Molina Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2814, L 1727, F 150, S 8, H MA 49637, I/A 7 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-29
Administrador Unico
- Mendez Molina Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3800, L 2711, F 22, S 8, H MA 77092, I/A 2 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-29
Administrador Solidario
- Mendez Bermudez Jose
- Mendez Molina Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3800, L 2711, F 22, S 8, H MA 77092, I/A 2 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-29
Socio Único
- Mendez Molina Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3800, L 2711, F 22, S 8, H MA 77092, I/A 2 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-29
Información de MENDEZ MOLINA JORGE
Mostramos los datos de MENDEZ MOLINA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ MOLINA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos