MENDEZ LOPEZ JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de MENDEZ LOPEZ JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MENDEZ LOPEZ JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MENBALO SL | Administrador Unico | 18/11/2016 | |
MENLOGICA SL | Administrador Unico | 02/06/2009 |
VINCULACIONES DE MENDEZ LOPEZ JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ LOPEZ JOSE IGNACIO
Empresa: MENBALO SL
Administrador Unico
- Mendez Lopez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3600 , F 163, S 8, H M 60685, I/A 12 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-28
Empresa: MENBALO SL
Administrador Solidario
- Mendez Gibaja Jose Justo
- Mendez Gibaja Pilar
- Mendez Lopez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3600 , F 163, S 8, H M 60685, I/A 12 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-28
Empresa: MENLOGICA SA
Administrador Unico
- Mendez Lopez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 35, S 8, H M 26813, I/A 13 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28
Empresa: MENLOGICA SA
Administrador Unico
- Mendez Lopez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 34, S 8, H M 26813, I/A 12 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-28
Empresa: MENBALO SL
Administrador Solidario
- Mendez Gibaja Jose Justo
- Mendez Gibaja Pilar
- Mendez Lopez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3600 , F 161, S 8, H M 60685, I/A 9 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-28
Empresa: MENBALO SL
Administrador Solidario
- Mendez Gibaja Pilar
- Mendez Lopez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3600 , F 161, S 8, H M 60685, I/A 9 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-28
Información de MENDEZ LOPEZ JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de MENDEZ LOPEZ JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ LOPEZ JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos