MENDEZ GONZALEZ MARIA FREDESVINDA
Informe ejecutivo de MENDEZ GONZALEZ MARIA FREDESVINDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MENDEZ GONZALEZ MARIA FREDESVINDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACANA TRAVEL SL | Administrador Unico | 22/06/2018 | 04/12/2018 |
NOLASCO PEREZ SA | Administrador Solidario | 02/10/2013 | |
CUMBRE NUEVA SL | Administrador Mancomunado | 19/05/2010 |
VINCULACIONES DE MENDEZ GONZALEZ MARIA FREDESVINDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ GONZALEZ MARIA FREDESVINDA
Empresa: ACANA TRAVEL SL
Administrador Unico
- Mendez Gonzalez Maria Fredesvinda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1971 , F 215, S 8, H TF 22326, I/A 4 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-38
Empresa: ACANA TRAVEL SL
Administrador Unico
- Mendez Gonzalez Maria Fredesvinda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1971 , F 215, S 8, H TF 22326, I/A 3 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-38
Empresa: NOLASCO PEREZ SA
Administrador Solidario
- Mendez Gonzalez Maria Fredesvinda
- Perez Perez Pedro Nolasco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 46, S 8, H IP 638, I/A 6 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-38
Empresa: CUMBRE NUEVA SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Francisco Carmen Nieves
- Mendez Gonzalez Maria Fredesvinda
- Perez Alvarez Nieves Luz
- Perez Mendez Jose Nolasco
- Perez Perez Pedro Nolasco
- Perez Sanjuan Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8 , F 135, S 8, H IP 340, I/A 9 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-38
Información de MENDEZ GONZALEZ MARIA FREDESVINDA
Mostramos los datos de MENDEZ GONZALEZ MARIA FREDESVINDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ GONZALEZ MARIA FREDESVINDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos