MENDEZ DIAZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MENDEZ DIAZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MENDEZ DIAZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROSADO Y MENDEZ SL | Administrador Mancomunado | 30/11/2021 | |
APARTAMENTOS J.S. SL | Administrador Mancomunado | 30/11/2021 | |
FASTOSA MMG 2017 SL | Administrador Solidario | 29/05/2018 | |
PROMOCIONES URBANAS PROHOGAR SL | Consejero Delegado Mancomunado | 25/02/2016 |
VINCULACIONES DE MENDEZ DIAZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ DIAZ MIGUEL ANGEL
Empresa: ROSADO Y MENDEZ SL
Administrador Mancomunado
- Mendez Diaz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 915 , F 120, S 8, H TO 6422, I/A 4 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-45
Empresa: APARTAMENTOS J.S. SL
Administrador Mancomunado
- Mendez Diaz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 902 , F 130, S 8, H TO 323, I/A 7 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-45
Empresa: FASTOSA MMG 2017 SL
Administrador Solidario
- Mendez Dias Jesus
- Mendez Diaz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35591 , F 164, S 8, H M 639672, I/A 2 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-28
Empresa: FASTOSA MMG 2017 SL
Administrador Unico
- Mendez Diaz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35591 , F 164, S 8, H M 639672, I/A 2 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-28
Empresa: FASTOSA MMG 2017 SL
Administrador Unico
- Mendez Diaz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35591 , F 161, S 8, H M 639672, I/A 1 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-28
Empresa: PROMOCIONES URBANAS PROHOGAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alvarez Diaz Sara
- Alvarez Peña Jesus
- Mendez Diaz Miguel Angel
- Mendez Diaz Pedro
- Mendez Diaz Sebastian
- Rosado Sanchez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 159, S 8, H TO 29376, I/A 4 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-45
Información de MENDEZ DIAZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MENDEZ DIAZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ DIAZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos