MENDEZ DE VIGO PEREZ SEOANE MARTA MARIA
Informe ejecutivo de MENDEZ DE VIGO PEREZ SEOANE MARTA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE MENDEZ DE VIGO PEREZ SEOANE MARTA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RO RO NIÑOS SL | Administrador Unico | 08/10/2014 | |
PESPUNTES Y PUNTO SL | Administrador Unico | 27/06/2012 | |
MARCIAL CAPITAL PARAGUAY SL | Administrador Unico | 18/01/2011 | |
LARTE EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 17/01/2011 | |
INMUEBLES TOLOX SL | Socio Unico | 07/10/2009 | |
INMUEBLES TOLOX SL | Administrador Unico | 07/10/2009 |
VINCULACIONES DE MENDEZ DE VIGO PEREZ SEOANE MARTA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ DE VIGO PEREZ SEOANE MARTA MARIA
Empresa: REALMO ALCARRIA SL
Administrador Unico
Representante
- Mendez De Vigo Perez Seoane Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20223 , F 161, S 8, H M 357306, I/A 5 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-28
Empresa: RO RO NIÑOS SL
Administrador Unico
- Mendez De Vigo Perez Seoane Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32726 , F 8, S 8, H M 589077, I/A 1 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-28
Empresa: MARCIAL CAPITAL PARAGUAY SL
Administrador Unico
- Mendez De Vigo Perez Seoane Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28165 , F 28, S 8, H M 507412, I/A 2 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2012-184-28
Empresa: PESPUNTES Y PUNTO SL
Administrador Unico
- Mendez De Vigo Perez Seoane Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30070 , F 190, S 8, H M 541279, I/A 1 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-28
Empresa: CAYBE EUROPA SA
Administrador Unico
- Mendez De Vigo Perez Seoane Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27875 , F 107, S 8, H M 502409, I/A 2 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Empresa: COMASA INMUEBLES SL
Administrador Unico
- Mendez De Vigo Perez Seoane Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3518 , F 106, S 8, H A 125016, I/A 2 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-03
Empresa: LARTE EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Mendez De Vigo Perez Seoane Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24201 , F 153, S 8, H M 434873, I/A 5 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-28
Administrador Unico
- Mendez De Vigo Perez Seoane Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13214 , F 94, S 8, H M 213928, I/A 9 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-28
Administrador Unico
- Mendez De Vigo Perez Seoane Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13214 , F 94, S 8, H M 213928, I/A 8 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-168-28
Administrador Unico
- Mendez De Vigo Perez Seoane Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21998 , F 132, S 8, H M 392064, I/A 5 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-28
VER MAS ACTOS
Información de MENDEZ DE VIGO PEREZ SEOANE MARTA MARIA
Mostramos los datos de MENDEZ DE VIGO PEREZ SEOANE MARTA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ DE VIGO PEREZ SEOANE MARTA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos