MENDEZ DAVILA ALBERTO
Informe ejecutivo de MENDEZ DAVILA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MENDEZ DAVILA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLUB BASQUET CORUÑA SAD | Consejero | 23/01/2020 |
VINCULACIONES DE MENDEZ DAVILA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ DAVILA ALBERTO
Empresa: CLUB BASQUET CORUÑA SAD
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3712 , F 52, S 8, H C 59171, I/A 7 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-15
Empresa: CLUB BASQUET CORUÑA SAD
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3712 , F 47, S 8, H C 59171, I/A 1 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-15
Empresa: CO2 SMART TECH SA
Administrador Unico
- Mendez Davila Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3387 , F 68, S 8, H C 46454, I/A 5 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-15
Empresa: CO2 SMART TECH SA
Administrador Unico
- Mendez Davila Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3387 , F 68, S 8, H C 46454, I/A 4 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-15
Empresa: CO2 SMART TECH SA
Consejero Delegado
- Mendez Davila Alberto
Consejero
- CRAQUETA INVERSIONES SL
- Fontenla Piedrahita Antonio Luis
- MAPEMIDOS SL
- Mendez Davila Alberto
- Perez Maldonado Jorge
Presidente
- Mendez Davila Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3387 , F 68, S 8, H C 46454, I/A 4 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-15
Empresa: CO2 SMART TECH SA
Consejero Delegado
- Mendez Davila Alberto
Consejero
- CRAQUETA INVERSIONES SL
- Fontenla Piedrahita Antonio Luis
- MAPEMIDOS SL
- Mendez Davila Alberto
- Perez Maldonado Jorge
Presidente
- Mendez Davila Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3387 , F 67, S 8, H C 46454, I/A 3 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-15
Empresa: CO2 SMART TECH SA
Administrador Unico
- Mendez Davila Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3387 , F 67, S 8, H C 46454, I/A 3 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-15
Empresa: CO2 SMART TECH SA
Administrador Unico
- Mendez Davila Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3387 , F 65, S 8, H C 46454, I/A 1 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-15
Empresa: TALLERES CARRAL SL
Apoderado
- Mendez Davila Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2288 , F 130, S 8, H C 8294, I/A 19 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-15
Información de MENDEZ DAVILA ALBERTO
Mostramos los datos de MENDEZ DAVILA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ DAVILA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos