MENDEZ CUERVO ROBERTO
Informe ejecutivo de MENDEZ CUERVO ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MENDEZ CUERVO ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIUTSE LA TOUZADA SA | Administrador Unico | 09/03/2020 | |
RMC MOTORSPORT KARTING SL | Socio Unico | 07/02/2018 | |
DIUTSE LA TOUZADA SA | Socio Unico | 13/01/2012 |
VINCULACIONES DE MENDEZ CUERVO ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ CUERVO ROBERTO
Empresa: RMC MOTORSPORT KARTING SL
Administrador Unico
- Mendez Cuervo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LE 25117, I/A 3 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-24
Empresa: DIUTSE LA TOUZADA SA
Administrador Unico
- Mendez Cuervo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1157 , F 182, S 8, H LE 19528, I/A 4 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-24
Empresa: DIUTSE LA TOUZADA SA
Administrador Unico
- Mendez Cuervo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1157 , F 182, S 8, H LE 19528, I/A 3 A (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-24
Empresa: RMC MOTORSPORT KARTING SL
Administrador Unico
- Mendez Cuervo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1326 , F 190, S 8, H LE 25117, I/A 1 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-24
Empresa: RMC MOTORSPORT KARTING SL
Socio Único
- Mendez Cuervo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1326 , F 190, S 8, H LE 25117, I/A 1 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-24
Empresa: DIUTSE LA TOUZADA SA
Administrador Unico
- Mendez Cuervo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1157 , F 182, S 8, H LE 19528, I/A 3 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-24
Empresa: DIUTSE LA TOUZADA SA
Socio Único
- Mendez Cuervo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1157 , F 182, S 8, H LE 19528, I/A 3 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-24
Empresa: IMPORTACIONES CHOLO SL
Liquidador
- Mendez Cuervo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 834 , F 52, S 8, H LE 9119, I/A 2 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-24
Empresa: IMPORTACIONES CHOLO SL
Administrador Solidario
- Iglesias Valles Jose Manuel
- Mendez Cuervo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 834 , F 52, S 8, H LE 9119, I/A 2 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-24
Información de MENDEZ CUERVO ROBERTO
Mostramos los datos de MENDEZ CUERVO ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ CUERVO ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos