MENDEZ CRESPO JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de MENDEZ CRESPO JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MENDEZ CRESPO JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IRADIER ZURRIOLA CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Unico | 17/03/2009 |
VINCULACIONES DE MENDEZ CRESPO JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ CRESPO JOSE IGNACIO
Empresa: IRADIER CENTRAL DE SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Mendez Crespo Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1064 , F 115, S 8, H SS 149, I/A 10 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-20
Empresa: IRADIER CENTRAL DE SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Mendez Crespo Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1064 , F 114, S 8, H SS 149, I/A 8 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-20
Administrador Unico
- Mendez Crespo Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2423 , F 180, S 8, H SS 31460, I/A 1 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-59-20
Información de MENDEZ CRESPO JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de MENDEZ CRESPO JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ CRESPO JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos