MENDEZ COUSO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MENDEZ COUSO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE MENDEZ COUSO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ COUSO JOSE MARIA
Empresa: MENDEZ PEREZ HERMANOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mendez Couso Jose Maria
- Mendez Perez Liliana Estela
Apoderado Mancomunado
- Mendez Couso Jose Maria
- Mendez Perez Jose Maria
Apoderado
- Mendez Couso Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 178, S 8, H C 1474, I/A 11 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-15
Empresa: MENDEZ PEREZ HERMANOS SL
Apoderado Mancomunado
- Mendez Couso Jose Maria
- Mendez Perez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 177, S 8, H C 1474, I/A 10 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-15
Empresa: MENDEZ PEREZ HERMANOS SL
Apoderado
- Mendez Couso Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 176, S 8, H C 1474, I/A 8 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-15
Empresa: MENDEZ PEREZ HERMANOS SL
Administrador Mancomunado
- Mendez Couso Jose Maria
- Mendez Perez Liliana Estela
- Mendez Perez Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840 , F 111, S 8, H C 1474, I/A 7 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-15
Empresa: SANMAR NIÑOS SL
Apoderado
- Mendez Couso Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2767 , F 89, S 8, H C 31947, I/A 3 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-15
Empresa: SANMAR NIÑOS SL
Administrador Mancomunado
- Mendez Couso Jose Maria
- Mendez Perez Liliana Estela
- Mendez Perez Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2767 , F 88, S 8, H C 31947, I/A 2 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-15
Información de MENDEZ COUSO JOSE MARIA
Mostramos los datos de MENDEZ COUSO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ COUSO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos