MENDEZ-CASTRILLON FERNANDEZ PALOMA
Informe ejecutivo de MENDEZ-CASTRILLON FERNANDEZ PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MENDEZ-CASTRILLON FERNANDEZ PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL BAUL DE MUS SL | Apoderado | 23/11/2017 |
VINCULACIONES DE MENDEZ-CASTRILLON FERNANDEZ PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ-CASTRILLON FERNANDEZ PALOMA
Empresa: VIAJES EL CORTE INGLES SA
Apoderado
- Mendez-castrillon Fernandez Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43893 , F 33, S 8, H M 11385, I/A 254 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-28
Empresa: VIAJES EL CORTE INGLES SA
Apoderado
- Mendez-castrillon Fernandez Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43893 , F 24, S 8, H M 11385, I/A 241 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Empresa: EL BAUL DE MUS SL
Apoderado
- Mendez-castrillon Fernandez Paloma
- Osaba Cruza Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5546 , F 122, S 8, H BI 66322, I/A 3 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-48
Empresa: IT AND VIP SL
Administrador Solidario
- Mendez-castrillon Fernandez Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29978 , F 131, S 8, H M 539483, I/A 5 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-28
Empresa: IT AND VIP SL
Administrador Solidario
- Mendez-castrillon Fernandez Paloma
- Sanchez De Amoraga Gutierrez-oliva Paz-pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29978 , F 129, S 8, H M 539483, I/A 1 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-28
Información de MENDEZ-CASTRILLON FERNANDEZ PALOMA
Mostramos los datos de MENDEZ-CASTRILLON FERNANDEZ PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ-CASTRILLON FERNANDEZ PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos