MENDEZ BECERRA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de MENDEZ BECERRA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MENDEZ BECERRA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORLIN 2016 SL | Apoderado | 05/12/2017 | |
EXCAVACIONES IÑAKI SL | Apoderado | 28/11/2014 |
VINCULACIONES DE MENDEZ BECERRA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ BECERRA FRANCISCO JAVIER
Empresa: ORLIN 2016 SL
Apoderado
- Mendez Becerra Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1824 , F 140, S 8, H NA 36198, I/A 2 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-31
Empresa: TRANSPORTES MANUEL LANDIN 2014 SL
Apoderado
- Mendez Becerra Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1707 , F 217, S 8, H NA 33870, I/A 5 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-31
Empresa: TRANSPORTES ARANZADI E HIJOS SL
Apoderado
- Mendez Becerra Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 362 , F 222, S 8, H NA 7979, I/A 11 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-31
Empresa: EXCAVACIONES IÑAKI SL
Apoderado
- Mendez Becerra Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 135, S 8, H NA 17706, I/A 5 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-31
Empresa: TRANSPORTES MANUEL LANDIN 2014 SL
Apoderado
- Mendez Becerra Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1707 , F 216, S 8, H NA 33870, I/A 2 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-31
Empresa: TRANSPORTES IGUIÑIZ SL
Apoderado
- Mendez Becerra Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2489 , F 63, S 8, H SS 32842, I/A 6 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-20
Empresa: TRANSPORTES IGUIÑIZ SL
Apoderado
- Mendez Becerra Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2489 , F 63, S 8, H SS 32842, I/A 5 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-20
Empresa: EVIKI TRANSPORTS SL
Apoderado
- Mendez Becerra Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1509 , F 35, S 8, H NA 29985, I/A 4 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-31
Empresa: EVIKI TRANSPORTS SL
Apoderado
- Mendez Becerra Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1509 , F 34, S 8, H NA029985, I/A00002 (05/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-91-31
Información de MENDEZ BECERRA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de MENDEZ BECERRA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ BECERRA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos