MENDARO POSADA MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de MENDARO POSADA MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MENDARO POSADA MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOTA CONDE INVERSION SICAV | Consejero | 13/08/2013 | 27/12/2022 |
JOTA CONDE INVERSION SICAV | Presidente | 13/08/2013 | 27/12/2022 |
ASEGURACE SA CORREDURIA DE SEGUROS VINCULADA A SEGUROS UNACSA | Consejero | 22/09/2009 | 10/02/2011 |
VINCULACIONES DE MENDARO POSADA MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDARO POSADA MARIA CARMEN
Empresa: JOTA CONDE INVERSION SICAV
Consejero
- Fernandez Miranda Vidal Alfonso
- Mendaro Posada Juan Carlos
- Mendaro Posada Maria Carmen
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
- Mendaro Posada Maria Carmen
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39880 , F 75, S 8, H M 444581, I/A 20 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-28
Empresa: JOTA CONDE INVERSION SICAV
Consejero
- Gardeazabal Del Rio Gonzalo
- Mendaro Posada Juan Carlos
- Mendaro Posada Maria Carmen
Presidente
- Mendaro Posada Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24696 , F 162, S 8, H M 444581, I/A 17 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-28
Empresa: JOTA CONDE INVERSION SICAV
Auditor
Consejero
- Gardeazabal Del Rio Gonzalo
- Mendaro Posada Juan Carlos
- Mendaro Posada Maria Carmen
- Posada Moreno Ana Maria
Presidente
- Mendaro Posada Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24696 , F 158, S 8, H M 444581, I/A 5 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-28
Consejero
- Mendaro Posada Maria Carmen
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22474 , F 188, S 8, H M 84842, I/A 103 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-28
Consejero
- Anabitarte Jurado Elena
- Boulet Alonso Carmen
- Huergo Luz Javier
- Mendaro Posada Maria Carmen
- Serrano Fernandez Aceytuno Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22474 , F 186, S 8, H M 84842, I/A 97 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-28
Información de MENDARO POSADA MARIA CARMEN
Mostramos los datos de MENDARO POSADA MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDARO POSADA MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos