MENCIA FERNANDEZ LUCIA
Informe ejecutivo de MENCIA FERNANDEZ LUCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MENCIA FERNANDEZ LUCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARADA APUESTAS SL | Administrador Unico | 22/10/2018 | 26/11/2020 |
PARADA APUESTAS SL | Administrador Mancomunado | 28/11/2013 | 22/10/2018 |
ALCAJARA SL | Administrador Solidario | 10/11/2014 | |
PARADA APUESTAS SL | Administrador Unico | 19/04/2012 | 28/11/2013 |
VINCULACIONES DE MENCIA FERNANDEZ LUCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENCIA FERNANDEZ LUCIA
Empresa: PARADA APUESTAS SL
Administrador Unico
- Mencia Fernandez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 127, S 8, H TO 33782, I/A 4 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-45
Empresa: PARADA APUESTAS SL
Administrador Unico
- Mencia Fernandez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 127, S 8, H TO 33782, I/A 3 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-45
Empresa: PARADA APUESTAS SL
Administrador Mancomunado
- Mencia Fernandez Lucia
- Uceda Juarez Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 127, S 8, H TO 33782, I/A 3 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-45
Empresa: ALCAJARA SL
Administrador Solidario
- Mencia Fernandez Lucia
- Mencia Galan Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 743 , F 43, S 8, H TO 11044, I/A 4 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-45
Empresa: PARADA APUESTAS SL
Administrador Mancomunado
- Mencia Fernandez Lucia
- Uceda Juarez Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542 , F 109, S 8, H TO 33782, I/A 2 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-45
Empresa: PARADA APUESTAS SL
Administrador Unico
- Mencia Fernandez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542 , F 109, S 8, H TO 33782, I/A 2 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-45
Empresa: PARADA APUESTAS SL
Administrador Unico
- Mencia Fernandez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542 , F 109, S 8, H TO 33782, I/A 1 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-45
Información de MENCIA FERNANDEZ LUCIA
Mostramos los datos de MENCIA FERNANDEZ LUCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENCIA FERNANDEZ LUCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos