MENCHEN HERNAN LORENZO
Informe ejecutivo de MENCHEN HERNAN LORENZO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MENCHEN HERNAN LORENZO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METALICAS ROCINANTE SL | Administrador Solidario | 16/03/2016 | |
LA REBOTICA 2005 SL | Administrador Solidario | 11/03/2016 | |
TRANSPORTES MENCHEN Y ROMERO SL | Administrador Solidario | 05/02/2016 | |
MEROTRANS SL | Administrador Solidario | 12/02/2014 |
VINCULACIONES DE MENCHEN HERNAN LORENZO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENCHEN HERNAN LORENZO
Empresa: METALICAS ROCINANTE SL
Administrador Solidario
- Menchen Hernan Lorenzo
- Romero Espinar Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 387 , F 56, S 8, H CR 15047, I/A 3 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-13
Empresa: LA REBOTICA 2005 SL
Administrador Solidario
- Menchen Hernan Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407 , F 25, S 8, H CR 15950, I/A 3 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-13
Empresa: TRANSPORTES MENCHEN Y ROMERO SL
Administrador Solidario
- Menchen Hernan Lorenzo
- Romero Espinar Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474 , F 128, S 8, H CR 4468, I/A 5 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-13
Empresa: MEROTRANS SL
Administrador Solidario
- Menchen Hernan Lorenzo
- Romero Espinar Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 295 , F 194, S 8, H CR 1427, I/A 5 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-13
Información de MENCHEN HERNAN LORENZO
Mostramos los datos de MENCHEN HERNAN LORENZO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENCHEN HERNAN LORENZO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos