MENCHACA INCHAUSTI MARIA DE LOS ANGELES
Informe ejecutivo de MENCHACA INCHAUSTI MARIA DE LOS ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MENCHACA INCHAUSTI MARIA DE LOS ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MENCHAIN SA | Apoderado | 14/07/2020 | |
SAMI CONSULTORES SL | Administrador Solidario | 22/12/2011 |
VINCULACIONES DE MENCHACA INCHAUSTI MARIA DE LOS ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENCHACA INCHAUSTI MARIA DE LOS ANGELES
Empresa: MENCHAIN SA
Apoderado
- Menchaca Inchausti Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1793 , F 173, S 8, H BI 5805,A , I/ 14 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-48
Empresa: TIETA 2001 SL
Administrador Solidario
- Menchaca Inchausti Maria De Los Angeles
- Satrustegui Aznar Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17233 , F 100, S 8, H M 295353, I/A 3 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-28
Empresa: SAMI CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Menchaca Inchausti Maria De Los Angeles
- Satrustegui Menchaca Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27706 , F 131, S 8, H M 499319, I/A 4 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
Información de MENCHACA INCHAUSTI MARIA DE LOS ANGELES
Mostramos los datos de MENCHACA INCHAUSTI MARIA DE LOS ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENCHACA INCHAUSTI MARIA DE LOS ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos