MENARGUES MARTINEZ MANUEL
Informe ejecutivo de MENARGUES MARTINEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MENARGUES MARTINEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EGYPTS SL | Administrador Unico | 24/09/2020 | |
ROMECO SA | Consejero | 20/08/2009 | 26/09/2019 |
ROMECO SA | Presidente | 05/05/2017 | 26/09/2019 |
ROMECO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 05/05/2017 | 26/09/2019 |
MERCADILLO PUEBLO SA | Administrador Unico | 02/11/2010 | 01/08/2019 |
ROMECO SA | Vicepresidente | 20/08/2009 | 05/05/2017 |
ROMECO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 25/06/2015 | 05/05/2017 |
PROMOCIONES MINBU SL | Administrador Unico | 08/07/2016 | |
ROMECO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 20/08/2009 | 25/06/2015 |
VINCULACIONES DE MENARGUES MARTINEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENARGUES MARTINEZ MANUEL
Empresa: EGYPTS SL
Administrador Unico
- Menargues Martinez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1374 , F 119, S 8, H A 161, I/A 8 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-03
Empresa: ROMECO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Menargues Martinez Manuel
- Padilla Garcia Arboleya Alberto
Consejero
- Menargues Martinez Manuel
Presidente
- Menargues Martinez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3774 , F 7, S 8, H A 139938, I/A 5 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-03
Empresa: MERCADILLO PUEBLO SA
Administrador Unico
- Menargues Martinez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3231 , F 193, S 8, H A 109091, I/A 6 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-03
Empresa: ROMECO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Menargues Martinez Manuel
- Padilla Garcia Arboleya Alberto
Consejero
Presidente
- Menargues Martinez Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3774 , F 7, S 8, H A 139938, I/A 4 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-03
Empresa: ROMECO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Barredo Risco Luis
- Menargues Martinez Manuel
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Menargues Martinez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3774 , F 7, S 8, H A 139938, I/A 4 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-03
Empresa: PROMOCIONES MINBU SL
Administrador Unico
- Menargues Martinez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2452 , F 118, S 8, H A 65594, I/A 3 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-03
Empresa: MERCADILLO PUEBLO SA
Administrador Unico
- Menargues Martinez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3231 , F 193, S 8, H A 109091, I/A 5 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-03
Empresa: ROMECO SA
Consejero
- Barredo Risco Luis
- Menargues Martinez Manuel
- Menargues Perez Maria Del Mar
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Menargues Martinez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3774 , F 7, S 8, H A 139938, I/A 3 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-03
Empresa: ROMECO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Barredo Risco Luis
- Menargues Martinez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3774 , F 7, S 8, H A 139938, I/A 3 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-03
Empresa: ROMECO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Barredo Risco Luis
- Menargues Martinez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3774 , F 7, S 8, H A 139938, I/A 3 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-03
VER MAS ACTOS
Información de MENARGUES MARTINEZ MANUEL
Mostramos los datos de MENARGUES MARTINEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENARGUES MARTINEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos