MENACE FORNAGUERA MIRIAM
Informe ejecutivo de MENACE FORNAGUERA MIRIAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MENACE FORNAGUERA MIRIAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECHNOINDUS ARAGON SL | Administrador Unico | 05/01/2022 | 11/01/2024 |
RECUPERACIONES NAVALES CANARIAS SL | Administrador Unico | 15/10/2021 | 08/01/2024 |
VINCULACIONES DE MENACE FORNAGUERA MIRIAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENACE FORNAGUERA MIRIAM
Empresa: TECHNOINDUS ARAGON SL
Administrador Unico
- Menace Fornaguera Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4566 , F 107, S 8, H Z 69562, I/A 3 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-50
Empresa: RECUPERACIONES NAVALES CANARIAS SL
Administrador Unico
- Menace Fornaguera Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2276 , F 45, S 8, H GC 58765, I/A 3 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-35
Empresa: DELANIA IBERIA SL
Administrador Unico
- Menace Fornaguera Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4566 , F 107, S 8, H Z 69562, I/A 2 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-50
Empresa: CANENCIA CORPORATE SL
Administrador Unico
- Menace Fornaguera Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2276 , F 45, S 8, H GC 58765, I/A 2 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-35
Información de MENACE FORNAGUERA MIRIAM
Mostramos los datos de MENACE FORNAGUERA MIRIAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENACE FORNAGUERA MIRIAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos