MENA MUÑOZ MARIA FRANCISCA
Informe ejecutivo de MENA MUÑOZ MARIA FRANCISCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MENA MUÑOZ MARIA FRANCISCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TANES SL | Administrador Unico | 02/11/2021 |
VINCULACIONES DE MENA MUÑOZ MARIA FRANCISCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENA MUÑOZ MARIA FRANCISCA
Empresa: TANES SL
Administrador Unico
- Mena Muñoz Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6215 , F 128, S 8, H M 101312, I/A 7 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-28
Empresa: TANES SL
Administrador Solidario
- Chiloeches Valero Francisco Javier
- Mena Muñoz Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6215 , F 128, S 8, H M 101312, I/A 7 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-28
Empresa: UNYPRA CONSULTORES SL
Liquidador Concursal
- Mena Muñoz Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18704 , F 71, S 8, H M 325744, I/A 4 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-28
Liquidador
- Mena Muñoz Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18704 , F 56, S 8, H M 325742, I/A 4 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-28
Administrador Solidario
- Mena Muñoz Maria Francisca
- Ruiz Fraguas Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18704 , F 56, S 8, H M 325742, I/A 4 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-28
Información de MENA MUÑOZ MARIA FRANCISCA
Mostramos los datos de MENA MUÑOZ MARIA FRANCISCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENA MUÑOZ MARIA FRANCISCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos