MENA IVARS JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de MENA IVARS JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MENA IVARS JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KAMAX SL | Apoderado Mancomunado | 28/10/2021 | |
KAMAX SL | Apoderado Mancomunado | 25/09/2018 | |
GESTION Y TRAMITACION EMPRESARIALES METAL 2000 SL | Consejero Delegado Mancomunado | 26/05/2015 |
VINCULACIONES DE MENA IVARS JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENA IVARS JUAN CARLOS
Empresa: KAMAX GALOL COATINGS SA
Apoderado Mancomunado
- Mena Ivars Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 16924, I/A 58 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-46
Empresa: KAMAX GALOL COATINGS SA
Administrador Mancomunado
- Mena Ivars Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11133, L 8411, F 210, S 8, H V 16924, I/A 55 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-46
Empresa: KAMAX SL
Administrador Mancomunado
- Mena Ivars Juan Carlos
- Weidner Manfred
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6917, L 4220, F 192, S 8, H V 27716, I/A 94 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-46
Empresa: GALOL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Mena Ivars Juan Carlos
- Mompo Albiñana Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11133, L 8411, F 208, S 8, H V 16924, I/A 51 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-46
Empresa: INDUSTRIA Y TECNICA L'OLLERIA SL
Administrador Mancomunado
- Mena Ivars Juan Carlos
- Mompo Albiñana Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5311, L 2619, F 5, S 8, H V 43949, I/A 7 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-46
Empresa: GALOL SA
Administrador Mancomunado
- Mena Ivars Juan Carlos
- Mompo Albiñana Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3935, L 1247, F 33, S 8, H V 16924, I/A 47 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-46
Empresa: KAMAX SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Mena Ivars Juan Carlos
- Weidner Manfred
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6917, L 4220, F 191, S 8, H V 27716, I/A 90 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-46
Empresa: KAMAX SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Mena Ivars Juan Carlos
- Weidner Manfred
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6917, L 4220, F 190, S 8, H V 27716, I/A 88 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-46
Empresa: KAMAX SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Alcala Silves Francisco
- Martin Montorio Carlos
- Mena Ivars Juan Carlos
- Mena Ivars Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6917, L 4220, F 189, S 8, H V 27716, I/A 85 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-46
Consejero Delegado Mancomunado
- Mena Ivars Juan Carlos
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6357, L 3662, F 6, S 8, H V 66196, I/A 14 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-46
VER MAS ACTOS
Información de MENA IVARS JUAN CARLOS
Mostramos los datos de MENA IVARS JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENA IVARS JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos