MENA CUESTA MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de MENA CUESTA MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MENA CUESTA MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS INTEGRALES DE ADMINISTRACION EURAFRIC SL | Socio Unico | 14/12/2012 | |
NIMDA 21 SL | Administrador Unico | 25/04/2012 |
VINCULACIONES DE MENA CUESTA MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENA CUESTA MARIA ANGELES
Empresa: ENERBUST SL
Administrador Unico
- Mena Cuesta Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2454, L 1367, F 171, S 8, H MA 39755, I/A 11 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-29
Socio Único
- Mena Cuesta Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5077, L 3984, F 71, S 8, H MA116015, I/A 1 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-29
Empresa: NIMDA 21 SL
Administrador Unico
- Mena Cuesta Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4893, L 3801, F 39, S 8, H MA109613, I/A 5 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-29
Empresa: METALCOPLA UNIVERSAL SL
Administrador Unico
- Mena Cuesta Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4825, L 3733, F 72, S 8, H MA107337, I/A 2 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-29
Empresa: ENERBUST SL
Administrador Unico
- Mena Cuesta Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2454, L 1367, F 170, S 8, H MA 39755, I/A 10 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-29
Empresa: METALCOPLA UNIVERSAL SL
Administrador Unico
- Mena Cuesta Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4825, L 3733, F 71, S 8, H MA107337, I/A 1 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-29
Información de MENA CUESTA MARIA ANGELES
Mostramos los datos de MENA CUESTA MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENA CUESTA MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos