MEMBIBRE PERAL SANTIAGO
Informe ejecutivo de MEMBIBRE PERAL SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MEMBIBRE PERAL SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUKALBIDE PEÑASCAL HOSTELERIA SL | Apoderado Solidario | 06/06/2018 | |
LAIATZEN SL | Apoderado Solidario | 23/03/2011 |
VINCULACIONES DE MEMBIBRE PERAL SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEMBIBRE PERAL SANTIAGO
Empresa: SUKALBIDE PEÑASCAL HOSTELERIA SL
Apoderado Solidario
- Asenjo Pedrido Maria Angeles
- Cano Perez Amaia
- Membibre Peral Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2837 , F 181, S 8, H SS 40398, I/A 2 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-20
Empresa: OR KONPON TABERNA SL
Administrador Mancomunado
- Bikarregui Uriarte Eukeni
- Membibre Peral Santiago
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4784 , F 75, S 8, H BI 47976, I/A 7 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-48
Empresa: OR KONPON TABERNA SL
Administrador Mancomunado
- Membibre Peral Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4784 , F 74, S 8, H BI 47976, I/A 7 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-48
Empresa: LAIATZEN SL
Apoderado Solidario
- Cano Perez Amaia
- Malkorra Altuna Guillermo
- Membibre Peral Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2509 , F 86, S 8, H SS 33370, I/A 2 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-20
Empresa: TXAKUR BERDEA SAREA SLL
Liquidador
- Membibre Peral Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4292 , F 108, S 8, H BI 36698, I/A 6 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-48
Empresa: TXAKUR BERDEA SAREA SLL
Consejero
- Fundacion Aldauri Aldauri Fundazioa
- Jimenez Orbea Estibaliz Nerea
- Maclellan Bird Daniel Harold
- Membibre Peral Santiago
Presidente
Secretario
- Membibre Peral Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4292 , F 108, S 8, H BI 36698, I/A 6 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-48
Información de MEMBIBRE PERAL SANTIAGO
Mostramos los datos de MEMBIBRE PERAL SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEMBIBRE PERAL SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos