MELONES MANCHADO ADELA
Informe ejecutivo de MELONES MANCHADO ADELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MELONES MANCHADO ADELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXCAVACIONES MUNE SA | Administrador Solidario | 27/08/2012 | |
EXCAVACIONES MUNE SA | Apoderado | 26/04/2012 |
VINCULACIONES DE MELONES MANCHADO ADELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MELONES MANCHADO ADELA
Empresa: EXCAVACIONES MUNE SA
Administrador Solidario
- Melones Manchado Adela
- Melones Manchado Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8617 , F 130, S 8, H M 138693, I/A 18 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-28
Empresa: EXCAVACIONES MUNE SA
Administrador Solidario
- Melones Manchado Adela
- Melones Manchado Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8617 , F 130, S 8, H M 138693, I/A 17 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-28
Empresa: EXCAVACIONES MUNE SA
Administrador Solidario
- Melones Manchado Adela
- Melones Manchado Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8617 , F 129, S 8, H M 138693, I/A 16 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-28
Empresa: EXCAVACIONES MUNE SA
Apoderado
- Melones Manchado Adela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8617 , F 128, S 8, H M 138693, I/A 15 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-28
Información de MELONES MANCHADO ADELA
Mostramos los datos de MELONES MANCHADO ADELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MELONES MANCHADO ADELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos