MELLIGER ADRIAN
Informe ejecutivo de MELLIGER ADRIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MELLIGER ADRIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SWISSPORT SPAIN SA | Apoderado | 30/01/2014 | 24/06/2014 |
SWISSPORT SPAIN SA | Consejero | 14/04/2014 | 29/05/2014 |
SWISSPORT HANDLING SA | Consejero | 08/10/2013 | 20/05/2014 |
SWISSPORT SPAIN SA | Consejero | 12/08/2013 | 14/04/2014 |
VINCULACIONES DE MELLIGER ADRIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MELLIGER ADRIAN
Empresa: SWISSPORT SPAIN SA
Apoderado
- Melliger Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30444 , F 10, S 8, H M 249070, I/A 156 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-28
Empresa: SWISSPORT SPAIN SA
Consejero
- Melliger Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30444 , F 10, S 8, H M 249070, I/A 155 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-28
Empresa: SWISSPORT HANDLING SA
Consejero
- Melliger Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29175 , F 64, S 8, H M 231520, I/A 30 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-28
Empresa: SWISSPORT SPAIN SL
Consejero
- Andres Alvez Juan Jose
- Gomez Reino Lago De Lanzos Alvaro
- Melliger Adrian
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30444 , F 6, S 8, H M 249070, I/A 154 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-28
Empresa: SWISSPORT SPAIN SL
Consejero
- Andres Alvez Juan Jose
- Gomez Reino Lago De Lanzos Alvaro
- Melliger Adrian
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30444 , F 6, S 8, H M 249070, I/A 154 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-28
Empresa: SWISSPORT SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30444 , F 4, S 8, H M 249070, I/A 152 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-28
Empresa: SWISSPORT HANDLING SA
Consejero
- Melliger Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29175 , F 63, S 8, H M 231520, I/A 28 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-28
Empresa: SWISSPORT SPAIN SL
Consejero
- Melliger Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30444 , F 3, S 8, H M 249070, I/A 151 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-28
Información de MELLIGER ADRIAN
Mostramos los datos de MELLIGER ADRIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MELLIGER ADRIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos