MELLER-HAIS GUIDO
Informe ejecutivo de MELLER-HAIS GUIDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MELLER-HAIS GUIDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORIA LOGISTICA ISLAS BALEARES SL | Socio Unico | 10/04/2019 | |
BUGS BUGGY SL | Socio Unico | 08/09/2016 |
VINCULACIONES DE MELLER-HAIS GUIDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MELLER-HAIS GUIDO
Administrador Unico
- Meller-hais Guido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2808 , F 211, S 8, H PM 86455, I/A 2 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-07
Empresa: BUGS BUGGY SL
Administrador Unico
- Meller-hais Guido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2616 , F 105, S 8, H PM 76499, I/A 4 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-07
Administrador Unico
- Meller-hais Guido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 46, S 8, H PM 76586, I/A 3 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-07
Administrador Unico
- Meller-hais Guido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2808 , F 210, S 8, H PM 86455, I/A 1 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-07
Socio Único
- Meller-hais Guido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2808 , F 210, S 8, H PM 86455, I/A 1 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-07
Administrador Unico
- Meller-hais Guido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 46, S 8, H PM 76586, I/A 2 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-179-07
Empresa: BUGS BUGGY SL
Socio Único
- Meller-hais Guido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2616 , F 105, S 8, H PM 76499, I/A 3 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-07
Empresa: BUGS BUGGY SL
Administrador Unico
- Meller-hais Guido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2616 , F 105, S 8, H PM 76499, I/A 2 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-07
Información de MELLER-HAIS GUIDO
Mostramos los datos de MELLER-HAIS GUIDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MELLER-HAIS GUIDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos