MELLADO PUERTOLAS FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de MELLADO PUERTOLAS FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MELLADO PUERTOLAS FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEXTIL BM SA | Administrador Unico | 27/09/2012 | 09/11/2022 |
CORTINER SA | Administrador Unico | 13/11/2012 | 03/08/2022 |
CORTINER SA | Administrador Unico | 03/08/2022 | 03/08/2022 |
VINCULACIONES DE MELLADO PUERTOLAS FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MELLADO PUERTOLAS FRANCISCO JAVIER
Empresa: TEXTIL BM SA
Administrador Unico
- Mellado Puertolas Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22878 , F 135, S 8, H B 44594, I/A 9 N (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-08
Empresa: CORTINER SA
Administrador Unico
- Mellado Puertolas Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25992 , F 220, S 8, H B 98716, I/A 11 N (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-08
Empresa: CORTINER SA
Administrador Unico
- Mellado Puertolas Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25992 , F 221, S 8, H B 98716, I/A 14 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-08
Empresa: CORTINER SA
Administrador Unico
- Mellado Puertolas Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25992 , F 220, S 8, H B 98716, I/A 11 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Empresa: TEXTIL BM SA
Administrador Unico
- Mellado Puertolas Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22878 , F 135, S 8, H B 44594, I/A 9 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-08
Información de MELLADO PUERTOLAS FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de MELLADO PUERTOLAS FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MELLADO PUERTOLAS FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos