MELLADO MUÑOZ CRISTINA MARIA
Informe ejecutivo de MELLADO MUÑOZ CRISTINA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MELLADO MUÑOZ CRISTINA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GADITANA DE INVERSIONES Y GESTION SL | Administrador Unico | 25/05/2011 |
VINCULACIONES DE MELLADO MUÑOZ CRISTINA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MELLADO MUÑOZ CRISTINA MARIA
Empresa: DIVERSHIP SL
Administrador Unico
- Mellado Muñoz Cristina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234 , F 125, S 8, H CA 15054, I/A 13 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-11
Empresa: DEPICENTER TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Mellado Muñoz Cristina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1816 , F 144, S 8, H CA 33391, I/A 5 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-11
Empresa: DIVERSHIP SL
Administrador Unico
- Mellado Muñoz Cristina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234 , F 125, S 8, H CA 15054, I/A 12 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-11
Empresa: DEPICENTER TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Mellado Muñoz Cristina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1816 , F 143, S 8, H CA 33391, I/A 3 (23/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-11
Empresa: GADITANA DE INVERSIONES Y GESTION SL
Administrador Unico
- Mellado Muñoz Cristina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1866 , F 186, S 8, H CA 35767, I/A 6 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-11
Información de MELLADO MUÑOZ CRISTINA MARIA
Mostramos los datos de MELLADO MUÑOZ CRISTINA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MELLADO MUÑOZ CRISTINA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos