MELLADO MIRAS BEATRIZ
Informe ejecutivo de MELLADO MIRAS BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MELLADO MIRAS BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES TORRE ALBA SL | Administrador Mancomunado | 03/11/2009 |
VINCULACIONES DE MELLADO MIRAS BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MELLADO MIRAS BEATRIZ
Empresa: MEMIFEL SL
Administrador Unico
- Mellado Miras Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 705 , F 49, S 8, H AL 17509, I/A 8 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-04
Empresa: MONTAJES MELILLA SA
Apoderado Solidario
- Gorriz Sanchez Francisco Javier
- Mellado Miras Beatriz
- Mellado Miras Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 107, S 8, H ML 145, I/A 7 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-52
Empresa: INVERSIONES TORRE ALBA SL
Administrador Mancomunado
- Hidalgo Martin Gabriel
- Mellado Miras Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 844 , F 219, S 8, H AL 22620, I/A 5 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-04
Empresa: MEMIFEL SL
Administrador Unico
- Mellado Miras Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 705 , F 48, S 8, H AL 17509, I/A 5 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-04
Empresa: MEMIFEL SL
Administrador Solidario
- Mellado Miras Beatriz
- Mellado Miras Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 705 , F 48, S 8, H AL 17509, I/A 5 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-04
Información de MELLADO MIRAS BEATRIZ
Mostramos los datos de MELLADO MIRAS BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MELLADO MIRAS BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos